Auskünfte zu Hans Rudolf Lehmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Rudolf Lehmann
Publikationsnummer: 2178219, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Elektra Aeschlen-Linden-Heimenschwand, in Linden, CHE-107.208.097, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2013, Publ. 1195275).
Statutenänderung:
27.09.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reusser, Gottfried, von Aeschlen, in Aeschlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blum, Martin, von Wichtrach, in Linden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Hans Rudolf, von Oberdiessbach, in Linden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Peter, von Buchholterberg, in Thun, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heimenschwand (Buchholterberg), Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüegsegger, Hans Peter, von Röthenbach im Emmental, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevag Treuhand- und Revisions AG (CHE-108.408.405), in Münsingen, Revisionsstelle [bisher: Trevag Treuhand- und Revisions AG (CH-035.3.008.980-5)].
Publikationsnummer: 1195275, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Elektra Aeschlen-Linden-Heimenschwand, in Linden, CH-035.5.009.640-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2009, S. 4, Publ. 5424286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Max, von Linden, in Linden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jöhr, Hermann, von Buchholterberg, in Heimenschwand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Hans Rudolf, von Oberdiessbach, in Linden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Riesen, Sascha, von Oberbalm, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wüthrich, Hans, von Trub, in Linden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, Matthias, von Stein AR, in Sumiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Elektra Aeschlen - Linden - Heimenschwand, in L i n d e n, Gewinnung und Verteilung elektrischer Energie usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 9.05.1984, S. 1655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Hans, von Linden, in Linden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien: Koch-Siegenthaler, Rosmarie, von Linden, in Linden, Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Paul, von Linden, in Linden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Rüegsegger, Hans, von Röthenbach im Emmental, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lehmann, Hans Rudolf, von Oberdiessbach, in Linden , Mitglied, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Otto, von Kirchlindach und Wohlen bei Bern, in Linden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.