Auskünfte zu Stefan Leder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stefan Leder
Publikationsnummer: 5084752, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Telehelp GmbH, in Egliswil, CH-400.4.025.711-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2004, S. 1, Publ. 2385812).
Statutenänderung:
13.05.2009.
Firma neu:
PBXGate GmbH.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Wildeggerstrasse 60, 5103 Wildegg.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kovacs, Andras, von Seon, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Woodtli, Philip, von Längenbühl, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Leder, Stefan, von Holderbank AG, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanyi, Oliver, von Kloten, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Publikationsnummer: 3159526, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
K-Systems GmbH, bisher in Egliswil, CH-400.4.025.509-5, Beratung im Bereich von EDV-Netzwerken usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2004, S. 1, Publ. 2311072).
Statutenänderung:
14.12.2005.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 5702 Niederlenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanyi, Adriana, von Kloten, in Niederlenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--;
Leder, Stefan, von Holderbank AG, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Kumschick, Mirco, von Langnau bei Reiden, in Niederlenz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Gysi, Christian, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matanovic, Silvija, von Lupfig, in Hausen AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Publikationsnummer: 2385812, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Telehelp GmbH, in Egliswil, CH-400.4.025.711-4, Binzenholzstrasse 447, 5704 Egliswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2004.
Zweck:
Entwicklung und Anbieten von Dienstleistungen für Kommunikationswege, Telefonservice und Bürodienste für Dritte, beziehungsweise Kunden, Erbringen sämtlicher nationaler und internationaler Dienstleistungen in den Bereichen der Telekommunikation, der elektronischen Datenverarbeitung und der jeweils dazugehörigen Hardware und Software;
kann national und international eigene Telekommunikationsnetzwerke oder Teile davon anmieten und sie veräussern, mit Hardware und Software für die Telekommunikation und die elektronische Datenverarbeitung handeln oder diese selbst herstellen oder herstellen lassen, internationale Beratungsleistungen in den Bereichen Telekommunikation und elektronische Datenverarbeitung handeln oder diese selbst herstellen oder herstellen lassen, internationale Beratungsleistungen in den Bereichen Telekommunikation und elektronische Datenverarbeitung sowie Unternehmensberatung und Wirtschafts- und Organisationsberatungen erbringen, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Gesellschaften gründen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Server, eine Kommunikationsanlage und Mobiliar gemäss Sacheinlagevertrag vom 23.07.2004, zum Preis von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kovacs, Andras, von Seon, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Zanyi, Oliver, von Kloten, in Niederlenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Woodtli, Philip, von Längenbühl, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Leder, Stefan, von Holderbank AG, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.