Auskünfte zu Jean-Claude Lecomte
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jean-Claude Lecomte
Publikationsnummer: 1190720, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Personalfürsorgestiftung der Trade Arbed (Schweiz) AG, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2001, S. 497).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Trade Arbed (Schweiz) AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o ARCELOR LONG COMMERCIAL Schweiz AG, Innere Margarethenstr. 7, 4051 Basel. Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 13.08.2003 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Urs, von Reinach BL, in Reinach BL, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lecomte, Jean-Claude, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Esch-sur-Alzette (L), Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staehelin, Dr. Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 942470, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
ARCELOR LONG COMMERCIAL Schweiz AG, in Basel, Metallprodukte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 04.02.2003, S. 6, Publ. 845434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lecomte, Jean-Claude, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Esch-sur-Alzette (L), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Jacques, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Esch-sur-Alzette (L), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Fürsorgefonds der Trade Arbed (Schweiz) AG, in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2001, S. 497).
Name neu:
Fürsorgefonds der Trade Arbed (Schweiz) AG in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 28.05.2002 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lecomte, Jean-Claude, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Esch-sur-Alzette (L), Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Urs, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staehelin, Dr. Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].