Auskünfte zu Patrick Laurent
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Patrick Laurent
Publikationsnummer: HR02-1005314383, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
LPI SA, in Engelberg, CHE-109.384.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laurent, Patrick, von Wallbach, in Engelberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurent, Eric, von Wallbach, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Catena, Steve, italienischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4502632, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
LPI SA, bisher in Genf, CH-660.2.186.001-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2006, S. 8).
Statutenänderung:
8.05.2008.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
Schwandstrasse 105, 6391 Engelberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und den Vertrieb von Produkten von Luxusmarken in der Schweiz und im Ausland sowie die Beratung und andere Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 2'500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'500'000.--.
Aktien:
2'500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Diverse Aktiven und Passiven der Weitnauer Ticari Hizmetler AS, Istanbul, Türkei, gemäss Bilanz zum 30.06.2001, namentlich Aktiven (Forderungen, Vorräte, Ausrüstung) zu CHF 3'337'060.-- und Passiven von CHF 167'000.--, d.h. ein Aktivenüberschuss von netto CHF 3'170'060.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charuel, Véronique, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardet, Daniel, von Prilly, in Genf, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Basel (CH-270.3.012.140-6), Revisionsstelle [wie bisher];
Laurent, Patrick, von Wallbach, in Engelberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haschka, Markus, von Baden, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Zahno, Josef, von Düdingen und Tafers, in Ettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.