Auskünfte zu Christian Lauber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Lauber
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 6244648, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wemas Sàrl, à Tramelan, CH-073.4.009.656-7, société à responsabilité limitée (No. FOSC 65 du 04.04.2003, p. 4, Publ. 936126).
Modification des statuts:
25.05.2011.
Nouveau but:
La société a pour buts le montage, l'achat et la vente de roulettes et chariots en tous genres et d'activité commerciale en import-export. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouveaux faits qualifiés:
[La disposition statutaire sur la reprise de biens lors de la fondation du 16.02.1999 est abrogée] [biffé: Reprise de biens : la société reprend l'inventaire marchandises, l'inventaire machines et mobilier de bureau ainsi que les postes caisse, compte de chèques postaux et compte-location de la société en commandite 'Wemas - J.P. Mathez et Cie', à Tramelan, selon contrat de vente du 16.02.1999, pour le prix total de CHF 107'548.05.].Nouvelles communications: Communications aux associés: par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration du 25.05.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lauber, Christian, de Adelboden, à Tramelan, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.00;
Lauber-Geiser, Arlette, de Adelboden, à Tramelan, gérante, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lauber, Frédéric, de Adelboden, à Tramelan, associé et président de l'organe de gestion, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 1019022, Handelsregister-Amt Bern, (36)
C. Lauber-Geiser & Cie, Construction MA Maison, à Tramelan, exploitation d'une menuiserie ainsi que construction, achat et vente d'immeubles et de divers articles etc., société en nom collectif (FOSC no 218 du 09.11.1999, p. 7617).
Nouvelle raison de commerce:
C. Lauber-Geiser & Cie, Construction MA Maison en liquidation.
Nouvelle adresse:
Adresse de liquidation : Grand-Rue 73, 2720 Tramelan. Réinscription de la société radiée le 29.10.1999 (FOSC no 218 du 09.11.1999, p. 7617) à la requête des associés, étant donné que la liquidation n'a pas été entièrement terminée.
Inscription ou modification de personnes:
Lauber, Christian, de Adelboden, à Tramelan, associé et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé];
Lauber-Geiser, Arlette, de Adelboden, à Tramelan, associée et liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: associée].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wemas Sàrl, à T r a m e l a n, Grand-Rue 152, 2720 Tramelan, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
16.02.1999.
But:
Montage, achat et vente de roulettes et chariots en tous genres et activité commerciale en import- export. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles.
Capital social:
CHF 20 000.
Faits qualifiés:
Reprise de biens: la société reprend l'inventaire marchandises, l'inventaire machines et mobilier de bureau ainsi que les postes caisse, compte de chèques postaux et compte-location de la société en commandite «Wemas - J. P. Mathez et Cie», à Tramelan, selon contrat de vente du 16.02.1999, pour le prix total de CHF 107 548.05.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par courrier écrit.
Personnes inscrites:
Lauber, Christian, de Adelboden, à Tramelan, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10 000;
Lauber, Frédéric, de Adelboden, à Tramelan, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10 000;
Lauber-Geiser, Arlette, de Adelboden, à Tramelan, gérante, avec signature individuelle;
Lauber-Châtelain, Aline, de Adelboden, à Tramelan, gérante, avec signature individuelle.