Auskünfte zu Frédéric Lathion
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frédéric Lathion
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004804533, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Lathion Frères SA, à Nendaz, CHE-115.060.980, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2018, Publ. 1004526915).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lathion, Maurice, de Nendaz, à Nendaz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lathion, Frédéric, de Nendaz, à Nendaz, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 6218810, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Lathion Frères Menuiserie, à Nendaz, CH-626.2.008.509-4, société en nom collectif (No. FOSC 23 du 29.01.1979, p. 289).
Nouveaux statuts:
15.06.2011.
Nouvelle nature juridique:
Société anonyme. La société en nom collectif est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 15.06.2011 et au bilan au 31.12.2010, présentant des actifs de CHF 1'428'693.89 et des passifs envers les tiers de CHF 1'128'693.89 contre attribution aux associés de 300 actions nominatives de CHF 1'000.00 de valeur nominale, entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
Lathion Frères SA.
Nouveau but:
Toute activité de menuiserie, d'ébénisterie et d'agencement d'intérieur, en particulier de cuisines (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 300'000.00.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 300'000.00.
Nouvelles actions:
300 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit, téléfax ou courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Lathion, Jean-Marc, de Nendaz, à Nendaz, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: associé avec signature collective à deux];
Lathion, Maurice, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: associé avec signature collective à deux];
Lathion, Roger, de Nendaz, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: associé avec signature collective à deux];
Lathion, Frédéric, de Nendaz, à Nendaz, directeur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 11.04.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.