Auskünfte zu Martin Lassner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Lassner
Publikationsnummer: HR02-1004562899, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Karthago, in Zürich, CHE-103.564.854, Genossenschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3362985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lassner, Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Regula, von Unterschächen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Chantal, von Oberwil BL, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Stefan, von Stäfa, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boschetti, Rosa Maria, von Alto Malcantone, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freytag, Daniel H. R., von Basel und Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hagen, Philipp, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppenheim, Simone, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösch, Eike, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Barbara, von Hitzkirch, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Daniela, von Rain, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3351753, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Karthago, in Zürich, CHE-103.564.854, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2012, Publ. 6591036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harfmann, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiesser, Daniel, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lassner, Martin, von Zürich, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Regula, von Unterschächen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppenheim, Simone, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Chantal, von Oberwil BL, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfenninger, Stefan, von Stäfa, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].
Publikationsnummer: 6271444, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Kalkbreite, in Zürich, CH-020.5.000.415-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 26, Publ. 5743728).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Zweck neu:
Die Genossenschaft Kalkbreite bezweckt den Erwerb im Baurecht, die Bebauung und den Betrieb des Kalkbreite-Areals in Zürich-Aussersihl nach folgenden Grundsätzen: - Erstellen und Vermieten von preiswertem Wohn- und Gewerberaum - Verbindung von Wohnen, Arbeiten und Kultur - Förderung sozialer Durchmischung und gemeinschaftlicher Einrichtungen - Förderung einer nachhaltigen Entwicklung gemäss den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft. Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebig. Die Genossenschaft kann zur Erreichung ihres Zwecks weitere Liegenschaften und Baurechte erwerben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heymann, Astrid, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lassner, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knuchel, Manuel, von Tscheppach, in Zürich, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfeifer, Felix, von Zürich, in Zürich, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thalmann, Rainer, von Flühli, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittlin, Christine Janine, von Reinach BL, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.