Auskünfte zu Deborah Lanz
Neueste SHAB-Meldungen: Deborah Lanz
Publikationsnummer: 3738655, Handelsregister-Amt Bern, (36)
art7 gmbh, in Unterseen, CHE-115.130.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528549).
Statutenänderung:
30.08.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Aufführen und Leiten von Produktionen, das Regieführen, das Unterrichten von Theater- und Schauspielunterricht, Workshops und Kursen, das Fungieren als Schauspieler und Autor, das Entwickeln, Schreiben, Herstellen und in gedruckter sowie digitaler Form Verbreiten, Verlegen, Veröffentlichen und Verkaufen von Büchern (insb. von Kinderbüchern, Bilderbüchern, Romanen, Theaterstücken), das Anbieten von Meditationen, Sport jeglicher Art (insb. Suzuki, Fechten, Kampfsport) Therapien und Coaching, das Filmen und Fotografieren, das Inszenieren und Begleiten und Mitwirken in und von Musikprojekten und Musikproduktionen, das Produzieren von Tonträgern, das Tanzen, das Eventmanagement und die Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Deborah, von Rohrbach, in Interlaken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gsteigwiler].
Publikationsnummer: 2528549, Handelsregister-Amt Bern, (36)
art7theater gmbh, in Gsteigwiler, CHE-115.130.089, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2013, Publ. 1061455).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Firma neu:
art7 gmbh.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Eichzun 4, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Aufführen und Leiten von Produktionen, das Regieführen, das Unterrichten von Theater- und Schauspielunterricht, Workshops und Kursen, das Fungieren als Schauspieler und Autor, das Anbieten von Mediationen, Sport jeglicher Art (insb. Suzuki, Fechten, Kampfsport) Therapien und Coaching, das Filmen und Fotografieren, das Inszenieren und Begleiten und Mitwirken in und von Musikprojekten und Musikproduktionen, das Tanzen, das Eventmanagement und die Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Thomas, von Dürrenäsch, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Germann, Oliver Thoralf, von Adelboden, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Deborah, von Rohrbach, in Gsteigwiler, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Unterseen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6931674, Handelsregister-Amt Bern, (36)
art7theater gmbh, in Unterseen, CH-036.4.045.796-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 3, Publ. 5294462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Deborah, von Rohrbach, in Unterseen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Steiner, Thomas, von Dürrenäsch, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Germann, Oliver Thoralf, von Adelboden, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.