Auskünfte zu Anton Langenegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Langenegger
Publikationsnummer: 1571297, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
APD-Addimat AG, in Wettingen, CHE-107.451.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2004, S. 2, Publ. 2327540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langenegger, Anton, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schödler, Marcel, von Malters, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2002920, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
APD-Addimat AG, bisher in Wallisellen, Handel mit technischen Geräten für das Gastgewerbe und Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5572).
Gründungsstatuten:
04.02.1993.
Statutenänderung:
30.10.2003.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Etzelmatt 5, 5430 Wettingen.
Zweck:
Handel mit technischen Geräten für das Gastgewerbe und Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Werner, von Eggiwil, in Grosshöchstetten, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Peter, von Gipf-Oberfrick, in Würenlos, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bischof Treuhand & Revision AG, in Niederhasli, Revisionsstelle [wie bisher];
Langenegger, Anton, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.