Auskünfte zu Jürgen Landolt
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürgen Landolt
Publikationsnummer: HR02-1006078156, Handelsregister-Amt Glarus
Landolt Heizungen AG, in Glarus Nord, CHE-107.070.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt-Truaisch, Fritz, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Jürgen, von Glarus Nord, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gehrig, Sunny Fridolin, von Degersheim, in Mollis (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004526136, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Landolt Heizungen AG, in Glarus Nord, CHE-107.070.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6206594).
Statutenänderung:
13.12.2018.
Zweck neu:
Beratung, Projektierung, Planung und Ausführung von Heizungsanlagen verschiedenster Arten in Neu- und Umbauten. Servicedienstleistungen für den Unterhalt und Reparaturen aller Heizungsanlagen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie vermieten. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Mohn + Halbheer AG (CH-160.3.004.950-3), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Jürgen, von Glarus Nord, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6206594, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Landolt Heizungen AG, in Näfels, CH-160.3.003.122-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 04.07.2003, S. 8, Publ. 1065874).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Günther, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:von Näfels, in Mollis];
Landolt, Jürgen, von Glarus Nord, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Näfels];
Landolt-Truaisch, Fritz, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Näfels, in Näfels];
Treuhand Mohn + Halbheer AG (CH-160.3.004.950-3), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher:Treuhandbüro Carmen Mohn & Rolf Halbheer, in Niederurnen].