Auskünfte zu Martin Landis
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Landis
Publikationsnummer: 812494, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
invoco Informatik GmbH, bisher in Oberrieden, Dienstleistungen und generelle Beratung im Informatikbereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 07.06.2000, S. 3853).
Statutenänderung:
20.12.2002.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Rainstrasse 25, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landis, Martin, von Zürich und Wallisellen, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Martin, Tania, von Meilen, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
invoco Informatik GmbH, in O b e r r i e d e n , Förlibuckrain 9B, 8942 Oberrieden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2000.
Zweck:
Dienstleistungen und Produkte auf dem Gebiete des Internetauftrittes und generelle Beratung im Informatikbereich;
kann Handel mit Hard- und Software betreiben, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
De Martin,Tania, von Meilen, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Landis, Martin, von Zürich und Wallisellen, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bank für Handel und Effekten, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 27.10.1997, S. 7797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battaini, Bruno, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Gerhard, von Aesch BL, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Christoph, von Richterswil, in Lenzburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burckhardt, Thomaz, von Basel, in Küsnacht ZH, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen];
Landis, Martin, von Zürich und Wallisellen, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH].