Auskünfte zu Dennis Lahman
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dennis Lahman
Publikationsnummer: 5350832, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Arizona Pool Schweiz AG, in Zwingen, CH-280.3.012.745-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2009, S. 5, Publ. 5014984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lahman, Dennis, von Davos, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5014984, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Arizona Pool Schweiz AG, in Zwingen, CH-280.3.012.745-7, Lüsselmattweg 3, 4222 Zwingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.05.2009.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Schwimmanlagen und anderen Produkten aus den Bereichen Wasser, Fitness, Gesundheit, Spass, Freizeit und deren Zubehör sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der 'Jermag AG', in Zwingen (CH-280.3.918.694-3), gemäss Vertrag vom 24.04.2009 und Bilanz per 31.03.2009, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'121'000.-- und die übernommenen Passiven CHF 1'021'000.-- betragen, zum Preis von CHF 100'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Faust, René, von Bütschwil, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lahman, Dennis, von Davos, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BALESTRA TREUHAND AG, in Reinach BL (CH-280.3.900.165-0), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4954958, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.915.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 39, Publ. 4775920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Färber, Andri, von Winterthur und Tamins, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsch, Marcel, von Appenzell, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rösler, Nils, deutscher Staatsangehöriger, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Faust, René, von Bütschwil, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lahman, Dennis, von Davos, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stemmer, Hans, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delfosse, Peter, von Münchwilen AG und Wettingen, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.