Auskünfte zu Rolf Kuratli
Einträge zum Namen Rolf Kuratli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Kuratli
Publikationsnummer: HR01-1005423850, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Kuratli Finanz Luzern, in Luzern, CHE-205.297.920, Kellerstrasse 10, 6005 Luzern, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Das Einzelunternehmen bezweckt die Erbringung von kaufmännischen und administrativen Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen aller Art für regionale KMU's.
Eingetragene Personen:
Kuratli, Rolf, von Luzern und Nesslau, in Luzern, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005217214, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Arlewo AG, in Luzern, CHE-108.022.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163538).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der arag Immobilien-Treuhand AG Schwyz, in Schwyz (CHE-429.322.113), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 205'079.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 84'611.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Svito AG, in Schwyz (CHE-102.817.389), gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 454'918.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 137'249.98 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Rolf, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Monika, von Sachseln, in Steinerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Thomas, von Luzern, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004572652, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Arlewo AG, in Luzern, CHE-108.022.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371535).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brülisauer, Oliver, von Appenzell, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuratli, Rolf, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.