Auskünfte zu Bernhard Kuonen
Einträge zum Namen Bernhard Kuonen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bernhard Kuonen
Publikationsnummer: HR01-1005487254, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Kuonen Meerwert, in Goms, CHE-324.760.652, Furkastrasse 639, 3985 Münster VS, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Kommunikation, Personal, Projekt- und Persönlichkeitsentwicklung sowie Touristik.
Eingetragene Personen:
Kuonen, Bernhard, von Guttet-Feschel, in Luzern, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2030027, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Familien Support Bern West, in Bern, CHE-309.677.624, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1951705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuonen, Bernhard, von Guttet-Feschel, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1025291, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Familien Support Bern West, in Bern, CH-036.7.057.885-1, Asylweg 2 - 6, 3027 Bern, Stiftung (Neueintragung).
Fusion:
Die Stiftung entsteht aus der Kombinationsfusion der Stiftung Schulheim Ried, in Köniz (CH-035.7.000.627-3), und der Stiftung Familien-Support Bern-Brünnen, in Bern (CH-036.7.041.554-5), gemäss Fusionsvertrag vom 24.04.2013, Bilanzen per 31.12.2012 und Verfügungen der Aufsichtsbehörden vom 14.06.2013. Aktiven von CHF 5'687'077.44 und Fremdkapital von CHF 781'674.85 der Stiftung Schulheim Ried sowie Aktiven von CHF 3'993'798.72 und Fremdkapital von CHF 2'128'457.90 der Stiftung Familien-Support Bern-Brünnen gehen auf die Stiftung über.
Urkundendatum:
24.04.2013.
Zweck:
Die Stiftung erbringt befähigende, zukunftsorientierte sowie bedarfsgerechte teil/stationäre und ambulante soziale Dienstleistungen - auch sonderpädagogische Bildungsleistungen - mit dem Ziel, Kinder, Jugendliche und Familien in der Erhaltung, Wiedererlangung und Erweiterung ihrer Kompetenzen zu fördern und zu unterstützen. Die Stiftung ist politisch und konfessionell neutral. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszwecke. Die Stiftung kann dritte private, gemeinnützige Organisationen unterstützen, wenn diese Leistungen zu demselben Zweck erbringen. Die Stiftung kann Grundstücke, welche dem unmittelbaren Stiftungszweck dienen, erwerben, verwalten und veräussern. Die Stiftung kann alle Tätigkeiten ausüben, welche dem vorgenannten Zweck entsprechen.
Eingetragene Personen:
Baur, Thomas, von Sarmenstorf, in Kirchlindach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meichle, Ursula, von Basel, in Köniz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feierabend, Urs, von Engelberg, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaggi, Hans Peter, von Lenk, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küenzi, Urs, von Schlosswil, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Markus, von Ueberstorf, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Lukas Manuel, von Mühleberg, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quick, Christa, deutsche Staatsangehörige, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuonen, Bernhard, von Guttet-Feschel, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9), in Bern, Revisionsstelle.