Auskünfte zu Rolf Kunz
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Kunz
Publikationsnummer: 4940240, Handelsregister-Amt Zug, (170)
kunzpartner - Event Full Service GmbH, in Baar, CH-170.4.001.093-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2009, S. 25, Publ. 4870978).
Statutenänderung:
05.03.2009.
Firma neu:
kunzpartner - Event Full Service GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o lic.iur. Stephan Kamer, Terrassenweg 1A, 6300 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz-Domenig, Silvia, von Tamins, Stäfa und Elsau, in Hausen am Albis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Rolf, von Stäfa, in Hausen am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00].
Publikationsnummer: 2271120, Handelsregister-Amt Zug, (170)
kunzpartner - Event Full Service GmbH, Sitz Baar, Beratung im Eventbereich, GmbH (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2002, S. 14, Id. 699348).
Domizil Neu:
Schutzengelstrasse 36, 6341 Baar.
Eingetragene Personen Geändert:
Kunz-Domenig, Silvia, Heimat Tamins, Stäfa, Elsau, in Hausen am Albis, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 4'000 [bisher: Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Rolf, Heimat Stäfa, in Hausen am Albis, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 16'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 699348, Handelsregister-Amt Zug, (170)
kunzpartner - Event Full Service GmbH, Sitz Baar, Beratung im Eventbereich, GmbH (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2001, S. 3432).
Statutenänderung:
01.10.2002.
Eingetragene Personen Geändert:
Kunz, Rolf, Heimat Stäfa, in Hausen am Albis, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 16'000 [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz-Domenig, Silvia, Heimat Tamins, Stäfa, Elsau, in Hausen am Albis, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 4'000 [bisher: Stammanteil: CHF 10'000].
Gelöscht:
[Brandenberger, Thomas, Heimat Bäretswil, in Uerikon, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF 10'000].