Auskünfte zu Peter Kuntze
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Kuntze
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
megaCAT AG, in M e g g e n , Halten, dauernde Verwaltung, Kauf, Verkauf und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2000, S. 7115).
Statutenänderung:
8.01.2001.
Domizil neu:
Hauptstrasse 21, 6045 Meggen.
Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.- [bisher: CHF 100'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.-.
Aktien neu:
320'000 Namenaktien zu CHF 10.- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.-]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paltzer, Felix E., von Pratteln, in Füllinsdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clausen, Dorthea, dänische Staatsangehörige, in Nordborg (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuntze, Peter, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
CAT Computer Aided Time-Management GmbH, in M e g g e n , Entwicklung und Vertrieb von Soft- und Hardware sowie Schulung und Beratung in diesem Zusammenhang, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 07.09.2000, S. 6132).
Statutenänderung:
7.11.2000.
Firma neu:
megaCAT Informatik (Schweiz) GmbH.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Vermietung von Informatik-Applikationen, -Produkten und -Technologien sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie Projektierung, Entwicklung, Weiterentwicklung, Betrieb und Support;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf das Gebiet der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein begrenzt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
megaCAT AG, in Meggen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-;
Kuntze, Peter, von Saanen, in Gstaad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Max M., von Basel, in Noville, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-];
Schenk, Peter, von Füllinsdorf und Basel, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vereinigung der Bergbahnen von Gstaad und Umgebung, in G s t a a d ( G d e . S a a n e n ) , Verein (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2000, S. 6295).
Domizil neu:
Promenade, 3780 Gstaad.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Ernst, von Unterlangenegg, in Zweisimmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chabloz, Patrick, von Château-d'Oex, in Château-d'Oex,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gnehm, Urs, von Bäretswil, in Zuzwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldi, Toni, von Saanen, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaer, Urs Dr., von Walperswil, in Boll (Vechigen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuntze, Peter, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Gottlieb, von Saanen, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehret, Martin, von Lauenen, in Gsteig, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Graf, Johann, von Uetendorf, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauswirth, Benz, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Rudolf, von Eggiwil, in Zweisimmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Siebenthal, Ernest, von Saanen, in Flendruz (Rougemont), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Frank, von Langnau bei Reiden, in Blankenburg (Zweisimmen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.