Auskünfte zu Rolf Kummer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Kummer
Publikationsnummer: 2242065, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Heilsarmee Sozialwerk, in Bern, CHE-104.083.273, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cachelin, Armand Dr., von Villiers, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Rolf, von Riehen, in Neuenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Matthias, von Langnau im Emmental, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Thierry, von Villars-le-Terroir, in Fresens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2241311, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Heilsarmee Schweiz, in Bern, CHE-109.029.743, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2014, Publ. 1762429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cachelin, Armand, von Villiers, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Bernhard, von Trubschachen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kummer, Rolf, von Riehen, in Neuenburg (Neuchâtel), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschantz, Jacques, von Pailly, in La Tour-de-Peilz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Peter, von Winterthur und Eggiwil, in Wiesendangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Matthias, von Langnau im Emmental, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Thierry, von Villars-le-Terroir, in Fresens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Andreas, von Langnau im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1568819, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Heilsarmee Immo AG, in Bern, CHE-104.083.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469451).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 16.06.2014 und Inventar per 31.12.2013 Aktiven von CHF 85'660'500.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 85'150'150.69 auf die Stiftung Heilsarmee Schweiz, in Bern (CHE-109.029.743).
Gegenleistung:
CHF 510'349.81..
Firma neu:
Heilsarmee Immo AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(Armée du Salut Immo SA en liq.) (Salvation Army Immo Ltd. in liq.).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.05.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Daniel, von Langnau im Emmental, in Reisiswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hendry, Marc, von Tujetsch, in Bäriswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rusca, Mario, von Seeberg, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), mit Kollektivprokura zu zweien;
Tursi, Massimo, von Villiers, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donzé, Jacques, von Les Breuleux, in Neuchâtel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Mathias, von Reinach AG, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gygax, Martin Christoph, von Thunstetten, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Haldimann, Karin, von Bowil, in Kerzers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofstetter, Matthias Karl, von Rapperswil-Jona, in Kirchlindach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurbrügg, Peter, von Frutigen, in Schüpfen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Andreas, von Landiswil, in Boll (Vechigen), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boll (Vechigen), Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurbrügg, Daniela, von Madiswil und Frutigen, in Schüpfen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boschung, Franz, von Wünnewil-Flamatt, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cachelin, Armand Dr., von Val-de-Ruz, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Villiers, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kummer, Rolf, von Riehen, in Neuenburg (Neuchâtel), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].