Auskünfte zu Markus Kummer
Einträge zum Namen Markus Kummer
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Kummer
Publikationsnummer: 3837492, Handelsregister-Amt Zug, (170)
MKW GmbH, in Baar, CH-170.4.004.685-7, Beratung und Vermittlung von Versicherungen und Investments, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2004, S. 17, Publ. 2153818).
Statutenänderung:
09.01.2007.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 94, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Soet, Jeannine, deutsche Staatsangehörige, in Chur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Markus, von Seeberg, in Brunnen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.00 [bisher: in Zug, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.00].
Publikationsnummer: 2683884, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Community Marketing GmbH, Sitz Zug, CH-170.4.004.302-1, Konzeption, Erstellung, Herstellung und Vermarktung von Mediaprodukten, GmbH (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2004, S. 16, Id. 2368826).
Eingetragene Personen Neu:
Furrer, Marcel, Heimat Schongau, in Zug, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Kummer, Markus, Heimat Seeberg, in Zug, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2368826, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Community Marketing GmbH, Sitz Zug, (CH-170.4.004.302-1), Konzeption, Erstellung, Herstellung und Vermarktung von Mediaprodukten, GmbH (SHAB Nr. 112 vom 16.06.2003, S. 25, Id. 1033846).
Statutenänderung:
07.07.2004.
Domizil Neu:
Baarerstrasse 94, 6300 Zug.
Eingetragene Personen Neu:
INT.MEDIA GRUPPE LTD., in London (UK), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 20'000;
Kummer, Markus, Heimat Seeberg, in Zug, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Knierim, Thorsten, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Worms (DE), Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000];
[Knierim, Natalie Gisela, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Worms (DE), Gesellschafterin, Stammanteil: CHF 10'000];
[De Soet, Rieta, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Zug, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].