Auskünfte zu Karl Künzle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Künzle
Publikationsnummer: 6143342, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BLT Blechtechnik GmbH, in Turbenthal, CH-020.4.023.839-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2001, S. 5920).
Statutenänderung:
22.10.2003. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 09.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Mogelsberg, in Dully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Künzle, Karl, von Gossau SG, in Jonschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Spichiger, Robert, von Oeschenbach, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Schwab AG Innenausbau Trennwände, in Bern, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Schwab, Hans Martin, von Arch, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Üre, Thomas, von Turbenthal, in Turbenthal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Üre, Petrus, von Turbenthal, in Turbenthal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Üre, Davut, von Turbenthal, in Turbenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BLT Blechtechnik GmbH, in Turbenthal, Tösswiese, 8488 Turbenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2001.
Zweck:
Herstellen von Abkantprofilen, Herstellung und Vertrieb von Stahlzargen sowie Blech- und Stahlbearbeitung aller Art;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Schmid, Markus, von Mogelsberg, in Dully, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Künzle, Karl, von Gossau SG, in Jonschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Spichiger, Robert, von Oeschenbach, in Uster, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Schwab AG Innenausbau Trennwände, in Bern, Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Schwab, Hans Martin, von Arch, in Wohlen bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PWT AG, in Turbenthal , Tösswiese, 8488 Turbenthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.1.1994.
Zweck:
Herstellen von Abkantprofilen sowie Vertrieb von Stahlzargen im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Grossmann, Werner, von Zürich, in Truttikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle, Karl, von Gossau SG, in Jonschwil, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Ernst, von Zürich, in Truttikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänssler, Martin, von Zell ZH, in Zell ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Alfred, von Bauma, in Bauma, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Ernst, von Bauma, in Bauma, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandbüro Manfred Walliser, in Turbenthal, Revisionsstelle.