Auskünfte zu Jürg Künzi
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Künzi
Publikationsnummer: HR02-1006049271, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Segelverein Ismé, in Zürich, CHE-103.669.281, Verein (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, S.0, Publ. 1967947).
Statutenänderung:
18.04.2024.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
Bünishoferstrasse 250, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Ulrich, von Winterthur, in Meilen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Künzi, Jürg, von Trub, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4891074, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Embedded Communication Systems GmbH, in Solothurn, CH-241.4.008.108-7, vom Staal-Weg 10, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2009.
Zweck:
Projektierung, Entwicklung und Realisierung von Informatik- und Hardwarelösungen.
Der Fokus der Gesellschaft liegt in den Bereichen:
Mobilkommunikation, Telekommunikation, Protokolle, Sensorik, Real Time Software, Low Power-Hardware und -Software sowie allgemeine Software- und Hardwaremodule für Embedded Systeme. Kann Software und Hardwareprodukte kaufen und verkaufen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren, Grundstücke erwerben und weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.02.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Künzi, Jürg, von Trub, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Wyss, Daniele, von La Neuveville, in Contra (Tenero-Contra), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Publikationsnummer: 2160562, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Segelverein Ismé, in Zürich, Vergnügungsschiffahrt auf hoher See, Verein (SHAB Nr. 130 vom 08.07.1993, S. 3554).
Domizil neu:
c/o Peter Hug, Renggerstrasse 94, 8038 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lanz, Peter, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Jürg, von Trub, in Solothurn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Aktuar];
Stierlin, Peter, von Schaffhausen, in Schlieren, Mitglied und Aktuar, mit Einzelunterschrift.