Auskünfte zu Andreas Künzi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Künzi
Publikationsnummer: 1390269, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berggenossenschaft Kirchdorf, in Kirchdorf BE, CHE-100.574.359, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020825).
Statutenänderung:
21.04.2011.
Domizil neu:
c/o Fritz Messerli, Insel 9, 3116 Kirchdorf BE.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die wirtschaftliche Nutzung und Pflege der Alpen Warmesite, Hällstett und Oberi Hällstett in der Gemeinde Guggisberg sowie der Alp Oberalpiglen in der Gemeinde Rüschegg. Unter die Nutzung und Pflege fallen auch die dazugehörenden Wälder. Die Nutzung erfolgt durch die Sömmerung von Rindvieh, im besonderen Jungvieh. Die Genossenschaft kann Alpweiden pachten, kaufen oder verkaufen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die solidarische persönliche Haftung wurde aus den Statuten gestrichenn.] [gestrichen: Solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrag von CHF 10'000.--.].[gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Persönliche Haftbarkeit der Mitglieder neben dem Genossenschaftsvermögen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder durch Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 25.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann, Paul, von Zimmerwald, in Kirchdorf BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Andreas, von Jaberg, in Jaberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Paul Fritz, von Forst-Längenbühl, in Kirchdorf BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Messerli, Paul, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Brönnimann, Hans, von Wald BE, in Noflen BE (Noflen), Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Noflen, Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Messerli, Fritz, von Forst-Längenbühl, in Kirchdorf BE, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Messerli, Fritz jun., Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beyeler, Martin, von Schwarzenburg, in Uttigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reusser, Rudolf, von Heiligenschwendi, in Noflen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1125392, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berggenossenschaft Kirchdorf, in Kirchdorf BE, Betrieb der Alpen Warmesite, Hällstett und Oberi Hällstett usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2002, S. 2, Publ. 588238).
Domizil neu:
Insel 110, 3116 Kirchdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Hanspeter, von Trub, in Uttigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Andreas, von Jaberg, in Jaberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brönnimann, Hans, von Zimmerwald, in Noflen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Messerli, Paul, von Längenbühl, in Kirchdorf BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.