Auskünfte zu Christian Kropf
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Kropf
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004793331, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Christian Kropf S.A., à Moutier, CHE-108.139.263, société anonyme (No. FOSC 245 du 18.12.2014, p.0, Publ. 1888077).
Modification des statuts:
17.12.2019.
Nouvelle raison sociale:
Christian Kropf SA.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise d'installations électriques - courant fort et faible -, de téléphones ainsi que la vente et la réparation de tout appareil électrique. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier écrit ou par courriel avec accusé de réception.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kropf, Séverine, de Teuffenthal BE, à Moutier, secrétaire, avec signature individuelle;
Kropf, Christian, de Teuffenthal BE, à Moutier, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Heiniger, Thierry, de Eriswil, à Cortaillod, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Germiquet, Cédric, de Sorvilier, à Tavannes, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Kropf, Didier, de Teuffenthal (BE), à Moutier, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 1888077, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Christian Kropf S.A., à Moutier, CHE-108.139.263, société anonyme (No. FOSC 240 du 11.12.2002, p. 3, Publ. 766048).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Afidex SA, à Brügg, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Kropf, Didier, de Teuffenthal BE, à Moutier, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature individuelle];
Kropf, Séverine, de Teuffenthal BE, à Moutier, secrétaire, avec signature individuelle;
Kropf, Christian, de Teuffenthal BE, à Moutier, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle];
Revisia SA (CHE-105.928.909), à Biel/Bienne, organe de révision.
Publikationsnummer: 5171874, Handelsregister-Amt Bern, (36)
S.I. St-Randoald, à Moutier, CH-073.3.002.311-1, société anonyme (No. FOSC 126 du 30.06.2000, p. 4429).
Nouvelle raison sociale:
S.I. St-Randoald en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 03.04.2009.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kropf, Christian, de Teuffenthal BE, à Moutier, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hänzi, Frédy, de Safnern, à Moutier, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: vice-président avec signature collective à deux].