Auskünfte zu Rolf Kromer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Kromer
Publikationsnummer: HR02-1005107462, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Schweizer Museumspass, in Zürich, CHE-109.809.511, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004804940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lafontant Vallotton, Chantal, von Vallorbe, in Neuchâtel, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kromer, Rolf, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Christine, von Oberegg, in Bellinzona, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fontana, Vincent, von Genève, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froning, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4378255, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Stiftung Stapferhaus Lenzburg, in Lenzburg, CHE-102.724.463, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Denise, von Hochdorf, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kromer, Rolf, von Lenzburg, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasler, Walter, von Suhr, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imondi, Arianna, von Lenzburg, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kubrak, Joshua, von Sennwald, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2595659, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Schweizer Museumspass, in Zürich, CHE-109.809.511, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2014, Publ. 1575393).
Urkundenänderung:
29.10.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burn, Gabriele, von Adelboden, in Krattigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanchard, Raoul, von Tafers und Fribourg, in Villars-sur-Glâne, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auer, Michael, von St. Gallen, in Speicher, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kromer, Rolf, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].