Auskünfte zu Erhard Kreuzer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Erhard Kreuzer
Publikationsnummer: HR02-1004825565, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Lochmatter AG, in Naters, CHE-445.957.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, S.0, Publ. 3621739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreuzer, Erhard, von Visperterminen, in Visperterminen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Benjamin, von Naters, in Naters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3695301, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Schreinerei Kreuzer Erhard AG, in Visp, CHE-107.516.305, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2004, Publ. 2476856).
Firma neu:
Schreinerei Kreuzer Erhard AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.08.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o ACG Treuhand AG, Sägematte 6, 3930 Visp.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuzer, Erhard, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Summermatter, Christian, von Visperterminen, in Visperterminen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3621749, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Lochmatter AG, in Naters, CHE-102.252.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971985).
Statutenänderung:
28.06.2017.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.06.2017 Aktiven von CHF 670'198.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 435'584.76 auf die zu gründende Lochmatter AG, in Naters (CHE-445.957.267).
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und eine Forderung von CHF 134'613.49.
Firma neu:
ELTHOSA Immo AG.
Domizil neu:
Furkastrasse 142, 3904 Naters.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Verkauf und die Vermietung von Liegenschaften und Gebäulichkeiten sowie die Vermittlung von Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung vom 28.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritz und Partner Treuhand AG (CH-600.3.013.739-8), in Naters, Revisionsstelle;
Jeitziner, Benjamin, von Naters, in Naters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kreuzer, Erhard, von Visperterminen, in Visperterminen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lochmatter, Thomas, von Naters, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Lochmatter, Sandra, von Naters, in Zermatt, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lochmatter-Schmidhalter, Eliane Valeria, von Naters, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.