Auskünfte zu Hans Kreutzer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Kreutzer
Publikationsnummer: 4735120, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hausamann, Kreutzer GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.038.513-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.1998, S. 1383).
Statutenänderung:
10.11.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.03.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Hans Kreutzer', in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 1. November 1994 mit Aktiven von CHF 460 082.-- und Passiven von CHF 436'877.15, wovon CHF 19 000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 4 204.85 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreutzer, Hans, von Wittenbach, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--;
Kreutzer-Schenk, Margrit, von Wittenbach, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreutzer, Christian, von Wittenbach, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Hausamann, Kreutzer GmbH, in St. Gallen, Bahnhofplatz 1, 9001 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.3.1995.
Zweck:
Führung eines Fachgeschäftes für Foto, Video und Atelier. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "Hans Kreutzer", in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 1. November 1994 mit Aktiven von Fr.460082 und Passiven von Fr. 436877.15, wovon Fr.19000 auf das Stammkapital angerechnet und Fr.4204.85 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kreutzer, Hans, von Wittenbach, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.19000;
Hausamann, Christine, von Männedorf, in Egnach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.1000.