Auskünfte zu Christoph Kratzer
Einträge zum Namen Christoph Kratzer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Kratzer
Publikationsnummer: 4053031, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Genossenschaft Laudinella, in St. Moritz, CHE-106.539.692, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2101251).
Statutenänderung:
30.01.2018.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.12.2017 und Bilanz per 30.09.2017 mit Aktiven von CHF 21'955'754.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'723'817.89, mithin mit einem Aktivenüberschuss von CHF 2'231'937.02 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 15'550 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Laudinella AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Kultur- und Sporthotels Laudinella mit Restauration und Konzertsaal und die Förderung des Kulturzentrums Laudinella mit der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen wie Kursen, Konzerten, Lesungen und dgl.;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 1'555'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'555'000.00.
Aktien neu:
15'550 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung des Eintrags infolge Rechtsformwechsels] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht der Mitglieder.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Robert Richard, von Waldkirch, in Frauenfeld, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Pedrini, Cleto, von Arvigo, in Thalwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gammeter-Knüsel, Marie-Theres, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giger, Susanne Rita, von Wuppenau, in Uetikon am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Dr. Hans, von Avers, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ganzoni, Riet, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Felix, von Uetikon am See, in St. Moritz, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Uetikon am See und St. Gallen, Delegierter und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Catrina, Silvio, von Andeer, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kratzer, Christoph, von St. Moritz, in Maur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von St. Moritz und Arvigo];
Urfer, Anita, von Burgistein, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Curia Treuhand AG (CHE-107.060.819), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Curia Treuhand AG ].