Auskünfte zu Danijela Krajisnik
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Danijela Krajisnik
Publikationsnummer: 1663303, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
process&finance GmbH, in Horw, CHE-480.981.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933630).
Statutenänderung:
28.07.2014.
Sitz neu:
Büron.
Domizil neu:
Bifangweg 16, 6233 Büron.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krajisnik, Danijela, von Buochs, in Horw, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minic, Aleksandar, von Ennetbürgen, in Büron, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Root];
Minic-Krajisnik, Damjana, von Buochs und Ennetbürgen, in Büron, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Root, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publikationsnummer: 6450242, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
profina consulting GmbH, in Root, CH-100.4.793.812-8, Michaelskreuzstrasse 2, 6037 Root, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2011.
Zweck:
Vermittlung, Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Versicherungs- sowie Prozessmanagementbereich und alle damit zusammenhängenden Arbeiten sowie Handel mit Waren aller Art;
Ausführung von Finanzgeschäften aller Art;
Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
Ausführung von Handelsgeschäften aller Art;
Übernahme von Vertretungen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechten;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundstücken.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 21.11.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Minic, Aleksandar, von Ennetbürgen, in Root, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krajisnik, Danijela, von Buochs, in Horw, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.