Auskünfte zu Ferenc Kovacs
Einträge zum Namen Ferenc Kovacs
Neueste SHAB-Meldungen: Ferenc Kovacs
Publikationsnummer: HR02-1004955252, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kopimpex GmbH, in Rümlang, CHE-109.894.468, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, S.0, Publ. 7047240).
Firma neu:
Kopimpex GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacs, Ferenc, ungarischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 700 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7083346, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Copytron GmbH, in Rümlang, CH-020.4.049.433-5, Industriestrasse 44, 8152 Glattbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Bürobedarfsartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.02.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kovacs, Ferenc, ungarischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 7047240, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Kopimpex GmbH, in Rümlang, CH-020.4.026.441-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2010, S. 26, Publ. 5496430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumsteg, Franziska, von Etzgen, in Oberhofen AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 350 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacs, Ferenc, ungarischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 700 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 350 Stammanteilen zu je CHF 100.00].