Auskünfte zu Dragisa Kovacevic
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dragisa Kovacevic
Publikationsnummer: 2026773, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
IUR Holding AG, bisher in Zug, CHE-251.107.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1903191).
Gründungsstatuten:
11.10.2011.
Statutenänderung:
06.02.2015.
Firma neu:
DKOVA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Achslenstrasse 15, 9016 St. Gallen.
Zweck neu:
Handel und Montage von Fenstern, Abdichten von Fenstern und Türen bei Bauten aller Art sowie Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland insbesondere mit Bauprodukten und allen übrigen verwandten und branchenüblichen Artikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum / Immobilien erwerben, belasten, veräussern, verwalten und vermieten..
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Sind Namen bzw. Adressen von Aktionären nicht bekannt, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bott, Bernhard Axel, von Weinfelden, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacevic, Dragisa, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1864699, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Waterproofing Plus AG, in St. Gallen, CHE-115.391.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 959973).
Firma neu:
Waterproofing Plus AG in Liquidation.
Domizil neu:
[Domizilverlust]. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr angesetzte Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes in Bezug auf das Rechtsdomizil am Sitz der Gesellschaft unbenutzt abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacevic, Dragisa, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Petrovic, Zdravko, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 950903, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
M&A Top Partner AG, bisher in Zug, CH-170.3.034.199-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209268).
Gründungsstatuten:
26.01.2010.
Statutenänderung:
24.06.2013.
Firma neu:
Waterproofing Plus AG.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Buchwaldstrasse 3, 9008 St. Gallen.
Zweck neu:
Handel und Montage von Fenstern, Abdichten von Fenstern und Türen bei Bauten aller Art sowie Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland insbesondere mit Bauprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. .
Mitteilungen neu:
[gestrichen: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die vor der Eintragung im Handelsregisteramt St. Gallen gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Christian, von St. Niklaus, in Hitzendorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Imboden, Daniel, von St. Niklaus, in Bönigen bei Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacevic, Dragisa, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrovic, Zdravko, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.