Auskünfte zu Christian Imboden
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Imboden
Publikationsnummer: 950903, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
M&A Top Partner AG, bisher in Zug, CH-170.3.034.199-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209268).
Gründungsstatuten:
26.01.2010.
Statutenänderung:
24.06.2013.
Firma neu:
Waterproofing Plus AG.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Buchwaldstrasse 3, 9008 St. Gallen.
Zweck neu:
Handel und Montage von Fenstern, Abdichten von Fenstern und Türen bei Bauten aller Art sowie Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland insbesondere mit Bauprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. .
Mitteilungen neu:
[gestrichen: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die vor der Eintragung im Handelsregisteramt St. Gallen gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Christian, von St. Niklaus, in Hitzendorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Imboden, Daniel, von St. Niklaus, in Bönigen bei Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kovacevic, Dragisa, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Petrovic, Zdravko, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5894328, Handelsregister-Amt Zug, (170)
M&A Top Partner AG, in Zug, CH-170.3.034.199-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 23, Publ. 5478262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Eveline, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Daniel, von St. Niklaus, in Bönigen bei Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Imboden, Christian, von St. Niklaus, in Hitzendorf (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5850722, Handelsregister-Amt Zug, (170)
M&A Top Partner Unternehmensberatung KG, Graz, Zweigniederlassung Zug, in Zug, CH-170.9.001.402-5, c/o Zugimpex GmbH, Gotthardstrasse 20, 6300 Zug, Ausländische Zweigniederlassung (Neueintragung).
Identifikationsnummer Hauptsitz:
237709-y.
Firma Hauptsitz:
M&A Top Partner Unternehmensberatung KG.
Rechtsform Hauptsitz:
Kommanditgesellschaft nach österreichischem Recht.
Hauptsitz:
Graz (AT).
Kapital Hauptsitz:
EUR 1'000.00 (Kommanditeinlage).
Angaben zur Zweigniederlassung:
Zweck: Unternehmensberatung, einschliesslich Unternehmensorganisation, auf dem Gebiet Mergers & Acquisitions, Förderungen und Finanzierungen.
Eingetragene Personen:
Imboden, Christian, von St. Niklaus, in Hitzendorf (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Eveline, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Direktorin, mit Einzelunterschrift.