Auskünfte zu Dieter Heinz Korff
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Heinz Korff
Publikationsnummer: 2614006, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Korff Consult GmbH, bisher in Oberbipp, CH-053.4.000.628-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.1998, S. 4684).
Statutenänderung:
20.12.2004.
Firma neu:
Erb Consult GmbH.
Sitz neu:
Bettlach.
Domizil neu:
Chürziweg 2a, 2544 Bettlach.
Zweck:
Betrieb einer Unternehmensberatung, Personalberatung und Werbeberatung sowie Handel mit Waren aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen im Inland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen, ferner Liegenschaften erwerben, besitzen, vermieten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 22.06.1998 und Bilanz per 31.03.1998: von der Einzelfirma 'Korff Consult', in Oberbipp, Aktiven von CHF 91'723.18 und Passiven von CHF 7'892.89 zum Preis von CHF 83'830.29, wovon CHF 20'000 auf die Stammeinlage angerechnet werden sowie dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 63'830.29 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korff, Dieter Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Korff-Winkler, Gerhild Liselotte, deutsche Staatsangehörige, in Oberbipp, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Erb, Astrid, von Röthenbach im Emmental, in Bettlach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Publikationsnummer: 2288694, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Korff AG, in Oberbipp, Produktion und Verarbeitung von Baumaterialien, insbesondere von Isoliermaterialien und Aluminiumprodukten, sowie Handel mit denselben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2002, S. 4, Publ. 749748).
Statutenänderung:
11.05.2004.
Zweck neu:
Verarbeitung von und Handel mit Aluminiumprodukten und Verbundmaterialien. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, belasten und verkaufen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korff, Dieter Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hutzli, Martin, von Bern und Saanen, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Urs, von Röthenbach im Emmental, in Bettlach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Laminet, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sprenger, Otto, von Fischingen (Au TG), in Hendschiken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Au TG (Gemeinde Fischingen), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Korff Consult GmbH, in Oberbipp, Alpenweg9, 4538 Oberbipp, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statuten:
22.06.1998.
Zweck:
Betrieb einer Unternehmensberatung, Personalberatung und Werbeberatung sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Liegenschaften erwerben und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF20000.
Liberierung Stammkapital:
CHF20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 22.06.1998 und Bilanz per 31.03.1998: von der Einzelfirma "Korff Consult", in Oberbipp, Aktiven von CHF91723.18 und Passiven von CHF7892.89 zum Preis von CHF83830.29, wovon CHF20000 auf die Stammeinlagen angerechnet werden sowie dem Sacheinleger eine Forderung von CHF63830.29 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird. Publikationsorgan SHAB.
Eingetragene Personen:
Korff, Dieter Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Oberbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF19000;
Korff-Winkler, Gerhild Liselotte, deutsche Staatsangehörige, in Oberbipp, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF1000.