Auskünfte zu Donat Kolsek
Neueste SHAB-Meldungen: Donat Kolsek
Publikationsnummer: HR02-1006051314, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
IT Xpert AG, in Schöftland, CHE-334.124.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005901451).
Statutenänderung:
22.04.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von Software und Softwareprodukten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der IT und elektronischen Medien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesell-schaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolsek, Donat, slowenischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Daniel, von Leutwil, in Schöftland, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Adamovic, Bosko, von Spreitenbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Felix, von Glarus Süd, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4023815, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
IT Xpert AG, in Schöftland, CHE-334.124.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2803325).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolsek, Donat, slowenischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4527890, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leverage Factor GmbH, in Volketswil, CH-020.4.025.375-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2004, S. 18, Publ. 2087188).
Statutenänderung:
09.04.2008.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Unterdorfwäg 9, 8117 Fällanden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter schriftlich zuzustellen..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolsek, Donat, slowenischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Volketswil];
Kolsek, Janneke, niederländische Staatsangehörige, in Fällanden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Volketswil].