Auskünfte zu Romano Koller
Einträge zum Namen Romano Koller
Neueste SHAB-Meldungen: Romano Koller
Publikationsnummer: HR02-1004711647, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personal-Vorsorgeeinrichtung Ford, in Wallisellen, CHE-109.477.716, Stiftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Marc, von Adelboden, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Marianne, von Kölliken, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Thal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tejura, Dipak, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2941157, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personal-Vorsorgeeinrichtung Ford, in Wallisellen, CHE-109.477.716, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2559463).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Thal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].
Publikationsnummer: 1166913, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
KT Koller Treuhand GmbH, bisher in Adliswil, CH-020.4.029.537-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 22, Publ. 4604154).
Gründungsstatuten:
27.08.2004.
Statutenänderung:
15.10.2013.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Kirchrain 13 d, 9422 Staad .
Zweck neu:
Betrieb eines Treuhandbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Neu aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller-Hollenstein, Gabriela, von Häggenschwil und Mosnang, in Staad SG (Thal), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Koller, Gabriela, in Adliswil und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Koller, Romano, von Häggenschwil, in Staad SG (Thal), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Adliswil und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].