Auskünfte zu Manfred Kohler
Einträge zum Namen Manfred Kohler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Manfred Kohler
Publikationsnummer: 2297046, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Comelectric AG, in Zofingen, Installation von Elektroanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 24.10.2003, S. 1, Publ. 1229720).
Firma neu:
Comelectric AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o BDO Visura, Entfelderstrasse 1, 5001 Aarau. Gesellschaft durch Verfügung des Instruktionsrichters des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 27.05.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (D), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Marcel, von Uerkheim, in Zofingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift];
BDO Visura, in Aarau, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.
Publikationsnummer: 927862, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Escort Investment AG, bisher in Zug, Finanzierungen aller Art, insbesondere Vermittlung von Finanzierungsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 15.01.2003, S. 14).
Gründungsstatuten:
24.07.2001.
Statutenänderung:
13.03.2003.
Firma neu:
Comelectric AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Comelectric SA) (Comelectric Ltd).
Sitz neu:
Zofingen.
Domizil neu:
Gerbergasse 7, 4800 Zofingen.
Zweck neu:
Installation von Elektroanlagen, Industrie- und Förderanlagen, Schaltanlagen, Kommunikationsanlagen, Erstellen von Internetpräsenzen, Installation und Betrieb von High-Speed Internetsystemen, DSL und Satellitentechnik (data broadcasting etc.) im In- und Ausland, Import und Export von technischen Produkten, Aus- und Weiterbildung von Fachspezialisten, besonders im Bereich Elektrik, Elektronik, media Streaming und data broadcasting;
kann Verträge abschliessen, Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können die Mitteilungen an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mühlebach, Dr. Urs, von Tegerfelden, in Sempach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MFS Revisions-AG, in Luzern, Revisionsstelle [wie bisher];
Hürzeler, Marcel, von Uerkheim, in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kohler, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (D), mit Einzelprokura.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Techtrans AG, in Baden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.1998, S. 2567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Daniel, von Langnau im Emmental, in Brugg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].