Auskünfte zu Frank Koenen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Frank Koenen
Publikationsnummer: 6456292, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FleuraMetz Suisse AG, in Schlieren, CH-020.3.903.841-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koenen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Maassluis (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Groot, Casper Leonardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Beverwijk (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].
Publikationsnummer: 5991884, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Meisterwerk AG, bisher in Wigoltingen, CH-440.3.014.928-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2010, S. 17, Publ. 5635982).
Statutenänderung:
07.12.2010.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Gaswerkstrasse 2b, 8952 Schlieren.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit gärtnerischen Erzeugnissen und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güter erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Maassluis (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Irsslinger, Markus, von Salenstein, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Schortemeijer, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
De Groot, Casper Leonardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Beverwijk (NL), mit Einzelprokura (wie bisher);
Steigemann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Seelze (DE), mit Einzelprokura (wie bisher);
Göldi Grimm Meier & Partner AG (CH-020.3.928.338-4), in Küsnacht ZH, Revisionsstelle (wie bisher).
Publikationsnummer: 5639024, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Hottinger AG, in Schlieren, CH-020.3.903.841-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 32, Publ. 4875316).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalter, Robertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Ijsselmuiden (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmidt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenen, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Maassluis (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schortemeijer, Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Veenendaal (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
de Groot, Casper Leonardus Johannes Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Beverwijk (NL), mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].