Auskünfte zu Walter Kölliker
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Kölliker
Publikationsnummer: 5884170, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Genossenschaft Elektra Wolfwil, in Wolfwil, CH-240.5.000.071-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 10, Publ. 4655026).
Statutenänderung:
09.04.2010.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Otto, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kölliker, Walter, von Wolfwil, in Wolfwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Martin, von Oensingen und Doppleschwand, in Olten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Kölliker, Bruno, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Susanne, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Studer, Susanne].
Publikationsnummer: 4655026, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Elektra Wolfwil, in Wolfwil, CH-240.5.000.071-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 16, Publ. 3997476).
Statutenänderung:
7.03.2008.
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Wolfwil.
Zweck neu:
Ankauf von elektrischer Energie und Verkauf derselben. Kann die von Energieerzeugungsanlagen im Versorgungsgebiet gewonnene Energie zu reglementarisch festgesetzten Preisen übernehmen und sich an anderen Energieunternehmen beteiligen.
Pflichten neu:
Beitragspflicht gemäss Statuten.
Publikationsorgan neu:
Anzeiger Thal Gäu Olten [Namensänderung].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen schriftlich an die Genossenschafter oder werden publiziert im 'Anzeiger Thal Gäu Olten'.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen (CH-240.3.000.461-1), Revisionsstelle;
Kissling, Otto, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Kölliker, Walter, von Wolfwil, in Wolfwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung];
Fürst, Armand, von Wolfwil und Gunzgen, in Wolfwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung];
Räber, Urs, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Studer, Susanne, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Mäder, Willi, von Wolfwil, in Wolfwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Hofstetter, Martin, von Oensingen und Doppleschwand, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung].