Auskünfte zu Heinz Köhli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Köhli
Publikationsnummer: 4726850, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Michel Präzisionstechnik AG, in Grenchen, CH-241.3.006.991-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2008, S. 15, Publ. 4576566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayek, Georges N., von Meisterschwanden, in Zug, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Edgar, von Langenthal, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hayek, Nicolas G., von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Dr. Hanspeter, von Ferenbalm, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Beat, von Wynigen, in Bettlach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Heinz, von Kallnach, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle;
Gerber, Sacha, von Schangnau, in Herrenschwanden (Kirchlindach), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Konrad M., von Seeberg, in Lyss, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühner, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beney, Jean-Claude, von Ayent, in Morgins (Troistorrents), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Eric, von Wahlern, in Eschert, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Yves, von Lützelflüh, in St-Imier, mit Kollektivprokura zu zweien;
BDO Visura, in Lausanne (CH-550.0.049.632-9), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4146822, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
MICROCOMPONENTS AG, in Grenchen, CH-073.3.005.000-8, Entwicklung und Herstellung von und Handel mit sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit mikro-mechanischen Produkten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 13, Publ. 3993950).
Statutenänderung:
25.09.2007.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven (Fremdkapital) geht gemäss Spaltungsplan vom 12.06.2007 auf die neu gegründete 'Michel Präzisionstechnik AG', in Grenchen (CH-241.3.006.991-9), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 3'000'000.-- herabgesetzt.
Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.-- [bisher: CHF 14'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'800'000.--.
Aktien neu:
11'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 14'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corbat, Pascal, von Vendlincourt, in Delémont, mit Kollektivprokura zu zweien;
Köhli, Heinz, von Kallnach, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4146806, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Michel Präzisionstechnik AG(Michel Technique de Précision SA) (Michel Precision Technic Ltd), in Grenchen, CH-241.3.006.991-9, Maienstrasse 11, 2540 Grenchen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der 'MICROCOMPONENTS AG', in Grenchen (CH-073.3.005.000-8). Die 'Michel Präzisionstechnik AG' übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 12.06.2007 Aktiven von CHF 20'286'654.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'086'654.15. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Statutendatum:
25.09.2007.
Zweck:
Entwicklung und Herstellung von und Handel mit mikro-mechanischen Produkten, Komponenten und Systemen für die Uhren- und Schmuckindustrie, die Automobilindustrie und den Apparatebau sowie verwandte Anwendungen, einschliesslich in diesem Zusammenhang erbrachter Dienstleistungen. Kann alle Geschäfte vornehmen, die ihr Zweck sowie die Anlage ihrer Mittel mit sich bringen kann, ferner Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 3'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'000'000.--.
Aktien:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hayek, Georges N., von Meisterschwanden, in Zug, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Edgar, von Langenthal, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hayek, Nicolas G., von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rentsch, Dr. Hanspeter, von Ferenbalm, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Beat, von Wynigen, in Bettlach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Heinz, von Kallnach, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.