Auskünfte zu Andreas Köberl
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Köberl
Publikationsnummer: 6225190, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Firma Saco Maschinenbau AG, in Wald ZH, CH-020.7.903.443-8, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2005, S. 28, Publ. 2914150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Hans, von Goldingen, in Benken SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köberl, Andreas, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Köberl, Thomas, von Dietlikon, in Grub AR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wald ZH];
Kuster, Hanspeter, von Eschenbach SG, in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KEEL + PARTNER AG (CH-320.3.048.739-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Saco Maschinenbau AG, in W a l d Z H, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24. 06.1996, S. 3730).
Statutenänderung:
27.10.1998.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Apparaten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm das Geschäft der Kollektivgesellschaft "Saile & Köberl", in Wald ZH, mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1974 zum Preise von CHF 706 147.35 von dem CHF 300 000.- auf das Grundkapital angerechnet wurden.]. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen sowie durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köberl-Muggli, Emil, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Köberl-Muggli, Liliane, von Dietlikon, in Wald ZH, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
OBT Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köberl, Andreas, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Koller-Köberl, Elisabeth, von Dietlikon und Herisau, in Wald ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Köberl, Elisabeth, von Dietlikon, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Köberl, Thomas, von Dietlikon, in Grub AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald ZH, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keel Treuhand, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Firma Saco Maschinenbau AG, in Wald ZH, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.1993, S. 0).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köberl, Emil, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köberl, Andreas, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Köberl, Thomas, von Dietlikon, in Wald ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.