Auskünfte zu Nicola Koch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Nicola Koch
Publikationsnummer: HR01-1004689666, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Koch AG Ramosch, in Valsot, CHE-354.840.511, Plan da Muglin 91, 7556 Ramosch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.07.2019.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Resgia Koch SA (CHE-107.855.799 ), in Valsot. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 26.07.2019 Aktiven von CHF 2'650'399.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'239'522.86. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung sowie einer Reparaturwerkstatt für Lastkraftwagen, Personenwagen, Baumaschinen, Landmaschinen und sonstige Motorgeräte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Zegg, Heinrich Albert, genannt Henri, von Samnaun, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Koch, Nicola, von Valsot, in Valsot, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Andrighetti, Jachen, von Valsot, in Valsot, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Alfina Revision AG (CHE-101.883.030), in Chur, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2902633, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Gebr. Koch, in Valsot, CHE-105.768.830, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.1990, S. 1842).
Domizil neu:
Plan da Muglin 91, 7556 Ramosch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Corsin, von Ramosch, in Ramosch, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raffael, Koch, von Ramosch, in Ramosch, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch-Trachsel, Hanni, von Ramosch, in Ramosch, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Robert, von Valsot, in Ramosch (Valsot), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Puorger, Marianna, von Valsot, in Ramosch (Valsot), Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Erica, von Valsot, in Tschlin (Valsot), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Camastral, Gertrud, von Valsot, in Tschlin (Valsot), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oswald-Koch, Ursina, von Val Müstair, in Ramosch (Valsot), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch-Brunold, Malgiaretta, von Valsot, in Ramosch (Valsot), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walser, Erna, von Samnaun, in Samnaun, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felix-Koch, Anna Ernesta, von Valsot, in Ramosch (Valsot), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Nicola, von Valsot, in Sent (Scuol), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2573949, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Uina SA, in Scuol, CHE-102.362.503, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1161085).
Statutenänderung:
07.12.2015. Gemäss Erklärung vom 23.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hablützel, Ferdinand, von Wilchingen, in Feuerthalen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montana AG Treuhand und Revision (CHE-107.969.552), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Nicola, von Valsot, in Sent (Scuol), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sent].