Auskünfte zu Heinz Knöpfel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Knöpfel
Publikationsnummer: 3887735, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bayer (Schweiz) AG, in Münchenbuchsee, CHE-447.569.054, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2005, Publ. 2960838).
Hauptsitz in:
Zürich.
Zweck Hauptsitz neu:
[Streichung des Zwecks von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d HRegV].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.836.526.
Statuten Hauptsitz neu:
[Streichung des Statutendatum von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Streichung des Eintragungsdatums von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 04.01.1954].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel, Heinz, von Hundwil, in Zuzwil BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3339219, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-105.836.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3174923).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöpfel, Heinz, von Hundwil, in Zuzwil BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bogumil, Dr. Timon, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Dr. Christine, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4325142, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.7.900.372-9, Stiftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 24, Publ. 3800656).
Urkundenänderung:
6.12.2007.
Name neu:
Bayer Pensionskasse Schweiz.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Organisation neu:
Stiftungsrat von 6 oder mehr Mitgliedern und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Willy, von Basel, in Freienstein-Teufen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Niklaus Peter, von Ebnat-Kappel, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knöpfel, Heinz, von Hundwil, in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuschwander, Marc, von Basel, in Buchs ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Pascal, von Basel, in Therwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhli, Gabriela, von Kallnach, in Villars-sur-Glâne, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bäbler, Armin, von Elm, in Niederurnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Matran, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paolozzi, Luciano, von Wohlen AG, in Sarmenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Rolf, von Buch am Irchel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Christopher, von Basel, in Therwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Urs, von Mels, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurnherr, Erich, von Diepoldsau, in Freienstein-Teufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich (CH-020.3.020.876-5), Revisionsstelle.