Auskünfte zu Dimitra Knes
Neueste SHAB-Meldungen: Dimitra Knes
Publikationsnummer: 926165, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Knes Consulting GmbH, in Steckborn, CH-440.4.027.354-0, Weierstrasse 18, 8266 Steckborn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen, Vorträgen, Schulungen im Bereich der personalisierten Medizin und Ernährung, Lifestyle und dergleichen. Die Gesellschaft organisiert Anlässe und Events und bietet sowohl deren Durchführung als auch Beratung in diesen Bereichen an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patenten, Handelsmarken und technische sowie industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 13.06.2013 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Knes, Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Steckborn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Knes, Dimitra, von Steckborn, in Steckborn, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5229902, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
IABC Institut für angewandte Biochemie AG, in Kreuzlingen, CH-440.3.009.010-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 14, Publ. 4023766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knes, Dimitra, von Steckborn, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ballier, Dr. Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hefel, Andreas, von Basel, in Berlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Oxi Toxi AG, bisher in Berlingen, Erbringung von Dienstleistungen (Forschung, Beratung und Diagnostik) für Umwelt und Gesundheit. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.1998, S. 5436).
Statutenänderung:
27.07.2001.
Firma neu:
IABC Institut für angewandte Biochemie AG.
Sitz neu:
Tägerwilen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 137, 8274 Tägerwilen.
Zweck neu:
Erbringung von analytischen und diagnostischen Dienstleistungen, vor allem im Bereich der Prävention, Regulations- und Anti-Aging-Medizin;
Beratung und Forschung im Bereich Umwelt und Gesundheit. Die Gesellschaft entwickelt selbst oder beteiligt sich an der Entwicklung von Produkten zur Beeinflussung des Stoffwechselgeschehens, wie siein der regulativen Medizin eingesetzt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefel, Andreas, von Basel, in Berlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Knes, Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Knes, Dimitra, von Steckborn, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.