Auskünfte zu Lukas Knechtle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Knechtle
Publikationsnummer: HR02-1005651424, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Squibble GmbH, in Winterthur, CHE-422.123.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4239541).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Christoph, von Lüterkofen-Ichertswil, in Märstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Knechtle, Lukas, von Basel, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Patrick, von Utzenstorf, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4239541, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Squibble GmbH, bisher in Aadorf, CHE-422.123.021, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2016, Publ. 2589277).
Statutenänderung:
08.05.2018.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Patrick Lehmann, Rossbergstrasse 30, 8310 Kemptthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Priscilla, von Rüthi (SG), in Oberglatt, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Patrick, von Utzenstorf, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberglatt, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Knechtle, Lukas, von Basel, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 2208761, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Squibble GmbH, in Oberglatt, CHE-422.123.021, Neufeldstrasse 3, 8154 Oberglatt ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatik- und Fotographiedienstleistungen aller Art, insbesondere die Entwicklung und Umsetzung von Layout und Designvorschläge für diverse Medien. Die Gesellschaft kann Hard- und Software vertreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Lizenzen und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann sich auch an Grundstücken und/oder Liegenschaften beteiligen, sie verwalten, erwerben, veräussern und/oder belasten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaffen und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lehmann, Patrick, von Utzenstorf, in Oberglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Priscilla, von Rüthi SG, in Oberglatt, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Furrer, Christoph, von Lüterkofen-Ichertswil, in Märstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Knechtle, Lukas, von Basel, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.