Auskünfte zu Ruth Klopfer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ruth Klopfer
Publikationsnummer: HR02-1004976907, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Sanco AG, in Cham, CHE-107.876.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, S.0, Publ. 6475204).
Statutenänderung:
01.09.2020.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 01.09.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfer, Marc, von Bremblens, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Klopfer, Ruth, von Dübendorf, in Meierskappel, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6349142, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, Meldungs Nr. 6'335'954, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 12'166 vom 12.09.2011. Sanco AG, in Cham, CH-170.3.006.909-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2011, S. 0, Publ. 6335954).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfer, Ruth, von Dübendorf, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Kloper, Ruth].
Publikationsnummer: 6310514, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Cimaprod SA, in Cham, CH-170.3.007.343-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2010, S. 25, Publ. 5719104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klopfer, Nicolas, von Bremblens, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfer, Ruth, von Dübendorf, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.