Auskünfte zu Peter Klingenberg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Klingenberg
Publikationsnummer: 2978201, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Rebhaus Wingreis, in Twann-Tüscherz, CHE-110.303.170, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2349449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Peter, von Zollikon und Wynigen, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klingenberg, Peter, von Schaffhausen, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Christoph, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hurni, Christine, von Sutz-Lattrigen, in Lattrigen (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern 25 (Bern), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 4059452, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Genossenschaft Venner-Haas-Turm, in Biel/Bienne, CH-073.5.003.511-6, Erwerb des Venner-Haas-Turmes, Biel-Grundbuch Nr, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 03.08.1989, S. 3599).
Firma neu:
Genossenschaft Venner-Haas-Turm in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klingenberg, Peter, von Schaffhausen, in Biel BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Hans, von Melchnau, in Biel BE, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emch, Peter, von Lüterswil-Gächliwil, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Feller, Samuel, von Strättligen, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissbühler-Lanz, Annemarie, von Lützelflüh, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strobel, Heinz, von Biel BE, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haag, Ulrich, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Biel BE, in Biel BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3815086, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stiftung Rebhaus Wingreis, in Twann, CH-073.7.004.360-1, Erwerbung, dauernde Erhaltung und Pflege des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Rebsitzes Thormannhaus in Wingreis usw., Stiftung (SHAB Nr. 23 vom 05.02.2003, S. 5, Publ. 847150).
Domizil neu:
c/o F. Gasser, Dorfgasse 25, 2513 Twann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Attiswil, in Münchenbuchsee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Otto, von Twann, in Twann, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Hermann, von Dürrenroth und Twann, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubacher, Kurt Dr., von Twann, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Fischer, Hermann, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annoni, Mario, von Bévilard, in La Neuveville, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubacher, Martin, von Twann, in Twann, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellen, Elisabeth, von Saanen, in Nidau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Fred, von Lauperswil, in Twann, Verwalter (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Peter, von Wynigen und Zollikon, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engel, Jürg, von Twann, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hadorn, Regina, von Forst und Sigriswil, in Twann, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klingenberg, Peter, von Schaffhausen, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebs, Manuel, von Twann, in Twann, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüdi, Heidi, von Zell LU und Willadingen, in Ligerz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Römer, Trudi, von Tüscherz-Alfermée, in Tüscherz-Alfermée, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Christoph, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kanton Bern, handelnd durch die kantonale Finanzkontrolle Bern, in Bern, Revisionsstelle.