Auskünfte zu Christian Klein
Einträge zum Namen Christian Klein
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Klein
Publikationsnummer: 7034714, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Getinge Schweiz AG, in Rheinfelden, CHE-109.381.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464460).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freising (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bertrand, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Escalquens (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindoff, Joacim, schwedischer Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Altmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Kuppenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6798434, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Roche Glycart AG, in Schlieren, CH-020.4.022.333-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 18.04.2012, Publ. 6642658).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karanikas, Vaios, griechischer Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klein, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levitski, Dr. Victor, schwedischer Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pisa, Dr. Pavel, schwedischer Staatsangehöriger, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bacac, Dr. Marina, slowenische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brünker, Dr. Peter, von Hittnau, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Evers, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerdes, Dr. Christian, argentinischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jäger, Dr. Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Samuel, von Remigen, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mössner, Dr. Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Passioukov, Dr. Alexandre, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5896228, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Getinge ALFA AG, in Rheinfelden, CH-400.3.023.092-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 2, Publ. 5689190).
Statutenänderung:
08.11.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammer, Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Merenville (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scherrer, Martin, von Zwingen, in Zwingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freising (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyrsch, André, von Attinghausen, in Wallbach, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bertrand, Alain, französischer Staatsangehöriger, in Escalquens (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.