Auskünfte zu Hugo Klaus
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Klaus
Publikationsnummer: HR02-1004628528, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Toscatours.ch GmbH, in Lausen, CHE-110.222.100, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S.7, Publ. 5365904).
Statutenänderung:
05.04.2019.
Sitz neu:
Oltingen.
Domizil neu:
Obere Lehmattstrasse 200, 4494 Oltingen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation und Vermittlung von Sport- und Vital-Reisen sowie die Durchführung von Sport- und Vital-Veranstaltungen und Kursen. Des Weiteren werden Bewegungs- und Vital-Coachings sowie Aus- und Weiterbildungskurse im Bereich Vitalität angeboten und durchgeführt. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, veräussern und verwerten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.09.2003 ein Fahrzeug Mercedes-Benz 312 D, Baujahr 1998, wofür CHF 12'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Hugo, von St. Ursen, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Klaus, Stéphane, von St. Ursen, in Oltingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lausen, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5365904, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Toscatours.ch GmbH, bisher in Hersberg, CH-020.4.027.553-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2008, S. 4, Publ. 4378948).
Statutenänderung:
20.11.2009.
Sitz neu:
Lausen.
Domizil neu:
Weiherhofstrasse 21, 4415 Lausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hertenstein, Simone, von Rorschach, in Hersberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Hugo, von St. Ursen, in Frenkendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Klaus, Stéphane, von St. Ursen, in Lausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Hersberg].