Auskünfte zu Beat Klaus
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Klaus
Publikationsnummer: 6399268, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung und Altersheim Romanshorn, in Romanshorn, CH-440.5.004.255-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, S. 0, Publ. 6380032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Beat, von St. Ursen, in Romanshorn, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häni, Peter Karl, von Wängi, in Romanshorn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redi AG Treuhand (CH-440.3.006.508-2), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5886374, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung und Altersheim Romanshorn, in Romanshorn, CH-440.5.004.255-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.2008, S. 19, Publ. 4766120).
Statutenänderung:
06.05.2009, 12.05.2010.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen entweder schriftlich oder durch die offiziellen Publikationsorgane der Gemeinde Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn-Fürst, Gabriela, von Romanshorn und Gansingen, in Romanshorn, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joos, Hedy, von Untervaz, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Beat, von St. Ursen, in Romanshorn, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weideli, Ulrich, von Kreuzlingen, in Romanshorn, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher, Käthi, von Bürglen TG und Menzingen, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4766120, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Genossenschaft Alterssiedlung und Altersheim Romanshorn, in Romanshorn, CH-440.5.004.255-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 01.12.2003, S. 12, Publ. 2006920).
Domizil neu:
c/o Sozialdienst Romanshorn, Christian Hug, Bahnhofstrasse 2 / PF 224, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Cécile, von Romanshorn, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegmann, Doris, von Bettwiesen, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Ruedi, von Winterthur, in Romanshorn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bilgeri, Richard, von Romanshorn, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wydler-Trolliet, Nicole, von Aarau und Henniez, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Christian, von Muolen und Niederbüren, in Romanshorn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Beat, von St. Ursen, in Romanshorn, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Joos, Hedy, von Untervaz, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weideli, Ulrich, von Kreuzlingen, in Romanshorn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.