Auskünfte zu Wolf Klammerth
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wolf Klammerth
Publikationsnummer: 986255, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hobas Engineering + Rohre AG, in Basel, CH-270.3.003.070-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6925756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klammerth, Dr. Wolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach am Wörthersee (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6802444, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hobas AG, in Basel, CH-270.3.003.069-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6678516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wunderlich, Dr. Urs M., von Iseltwald, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaunach, Dr. Anton Ulrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klammerth, Dr. Wolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagele, Dr. Bruno, österreichischer Staatsangehöriger, in Klagenfurt (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gailer, Hannes, österreichischer Staatsangehöriger, in Keutschach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Mathis, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dominique, von Möhlin, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 6372130, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Hobas AG, in Basel, CH-270.3.003.069-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 7, Publ. 5773392).
Statutenänderung:
28.09.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klammerth, Dr. Wolf, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Pörtschach (A), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schetty, Dr. Peter, von Basel, in Schindellegi , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].