Auskünfte zu Rolf Kläui
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Kläui
Publikationsnummer: 5814232, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Heimatmuseum Pfäffikon, in Pfäffikon, CH-020.7.904.260-1, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2007, S. 15, Publ. 4074270).
Urkundenänderung:
10.08.2010.
Name neu:
Stiftung Museum am Pfäffikersee.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist die Bereitstellung und der Unterhalt der zum Betrieb und zur Fortführung des bisherigen Ortsmuseums Pfäffikon, inskünftig 'Museum am Pfäffikersee' genannt, notwendigen Räumlichkeiten sowie der Betrieb der 'Chronikstube'.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläui, Rolf, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Braun, Heinz, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Hanspeter, von Zürich, in Pfäffikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bänteli, Ernst, von Buch am Irchel, in Pfäffikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Amstutz, Pius, von Engelberg, in Pfäffikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krohne, Klaus, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Andreas, von Hundwil, in Pfäffikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2375230, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung Heimatmuseum Pfäffikon, in Pfäffikon, CH-020.7.904.260-1, Fortführung des bisherigen Ortsmuseums Pfäffikon, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.1995, S. 2228).
Domizil neu:
c/o Rolf Kläui, Hochstrasse 112, 8330 Pfäffikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bünzli-Lüscher, Madeleine, von Uster und Basserdorf ZH, in Hittnau, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kofel, Georg, von Schleinikon, in Pfäffikon ZH, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläui, Rolf, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gubler, Dr. Bernhard, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Pfäffikon ZH, in Pfäffikon ZH, Präsident];
Braun, Heinz, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raths, Hans Heinrich, von Pfäffikon, in Pfäffikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 699152, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Personalfürsorgestiftung der Firma Kläui AG, in Pfäffikon, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2001, S. 2179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläui, Rolf, von Winterthur, in Pfäffikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kile-Kläui, Monika, von Winterthur, in Pfäffikon, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläui, Christian, von Winterthur, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kläui, Matthias, von Winterthur, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.