Auskünfte zu Sasa Klacar
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sasa Klacar
Publikationsnummer: 7095648, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Claims Resolution Tribunal Association in Liquidation, in Zürich, CH-020.6.000.625-7, Verein (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7076346).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klacar, Sasa, serbischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parmar, Henrieta, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6906686, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Claims Resolution Tribunal Association, in Zürich, CH-020.6.000.625-7, Verein (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2012, Publ. 6582924).
Statutenänderung:
28.09.2012.
Domizil neu:
Badenerstrasse 580, 8047 Zürich. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carter, Mary Bethia, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied und Generalsekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klacar, Sasa, serbischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettraux, Jean-Marie Michael, von Villars-le-Terroir, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parmar, Henrieta, von Oberengstringen, in Oberengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5903286, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CarNet GmbH, in Dübendorf, CH-020.4.043.192-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2010, S. 21, Publ. 5781698).
Statutenänderung:
27.10.2010.
Sitz neu:
Hinwil.
Domizil neu:
Studbachstrasse 13c, 8340 Hinwil.
Zweck neu:
Handel mit Automobilen, Automobilbestandteilen, Zubehör sowie die Ausführung von Reparatur- und Servicearbeiten an Automobilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klacar, Sasa, serbischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roganovic, Sreten, montenegrinischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Redzepi, Vedat, von Stäfa, in Oetwil am See, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.